যেকোনো সংখ্যা কে 13 থেকে 19 পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে গুন করার সহজ নিয়ম

13 থেকে 19 এর নামতা মনে রাখাটা খুব কস্ট সাধ্য ব্যপার । কিন্তু আপনি যদি নিম্নলিখিত উপায় অনুসরণ করেন তাহলে যেকোনো   সংখ্যা কে 13   থেকে 19 দিয়ে খুব সহজে গুন করতে পারবেন । এক্ষেত্রে শুধু  1  থেকে 9 পর্যন্ত নামতা মনে   রাখলেই হবে । 13 থেকে 19 এই সংখ্যা গুলির এককের  এর অঙ্ক   যথাক্রমে  3,4 ,5,6,7,8 এবং 9 । এগুলিকে এখন চিহ্নিত করব PIN বা  Perent Index Number হিসেবে ।

প্রথম ধাপ:

গুন্য এর আগে একটি শুন্য যোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ: 

13 এর ক্ষেত্রে : প্রতিটি   অঙ্ককে (digit) 3 গুন করে  তার সাথে  ডানদিকের অঙ্কটি (digit) যোগ করে বসাতে হবে  এবং শুরু করতে হবে ডানদিক থেকে।

14 এর ক্ষেত্রে : প্রতিটি   অঙ্ককে (digit) 4 গুন করে  তার সাথে  ডানদিকের অঙ্কটি (digit) যোগ করে বসাতে হবে  এবং শুরু করতে হবে ডানদিক থেকে।

15 এর ক্ষেত্রে : প্রতিটি   অঙ্ককে (digit) 5 গুন করে  তার সাথে  ডানদিকের অঙ্কটি (digit) যোগ করে বসাতে হবে  এবং শুরু করতে হবে ডানদিক থেকে।

16 এর ক্ষেত্রে : প্রতিটি   অঙ্ককে (digit) 6 গুন করে  তার সাথে  ডানদিকের অঙ্কটি (digit) যোগ করে বসাতে হবে  এবং শুরু করতে হবে ডানদিক থেকে।

17 এর ক্ষেত্রে : প্রতিটি   অঙ্ককে (digit) 7 গুন করে  তার সাথে  ডানদিকের অঙ্কটি (digit) যোগ করে বসাতে হবে  এবং শুরু করতে হবে ডানদিক থেকে।

18 এর ক্ষেত্রে : প্রতিটি   অঙ্ককে (digit) 8 গুন করে  তার সাথে  ডানদিকের অঙ্কটি (digit) যোগ করে বসাতে হবে  এবং শুরু করতে হবে ডানদিক থেকে।

19 এর ক্ষেত্রে : প্রতিটি   অঙ্ককে (digit) 9 গুন করে  তার সাথে  ডানদিকের অঙ্কটি (digit) যোগ করে বসাতে হবে  এবং শুরু করতে হবে ডানদিক থেকে।

এবার কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক –

47697×13=?

2 3 3 3 2
0 4 7 6 9 7 × 1 3
6 2 0 0 6 1
  • 7×3+0=21 ==>এককের অঙ্ক 1 হাতে থাকে 2 (যেহেতু 7 এর ডানদিকে কিছু নেই তাই 0 যোগ করা হয়েছে )
  • 9×3+7=34+2=36  ==>এককের অঙ্ক 6 হাতে থাকে 3
  • 6×3+9=27+3=30  ==>এককের অঙ্ক 0 হাতে থাকে 3
  • 7×3+6=27+3=30  ==>এককের অঙ্ক 0 হাতে থাকে 3
  • 4×3+7=19+3=22  ==>এককের অঙ্ক 2 হাতে থাকে 2
  • 0×3+4=4+2=6  ==>এককের অঙ্ক 6

47697×14=?

2 3 3 4 2
0 4 7 6 9 7 × 1 4
6 6 7 7 5 8
  • 7×4+0=28 ==>এককের অঙ্ক 8 হাতে থাকে 2 (যেহেতু 7 এর ডানদিকে কিছু নেই তাই 0 যোগ করা হয়েছে )
  • 9×4+7=43+2=45  ==>এককের অঙ্ক 5 হাতে থাকে 4
  • 6×4+9=33+4=37  ==>এককের অঙ্ক 7 হাতে থাকে 3
  • 7×4+6=34+3=37  ==>এককের অঙ্ক 7 হাতে থাকে 3
  • 4×4+7=23+3=26  ==>এককের অঙ্ক 6 হাতে থাকে 2
  • 0×4+4=4+2=6  ==>এককের অঙ্ক 6

একই ভাবে 15 থেকে 19 পর্যন্ত গুনগুলি দেখানো হলো –

47697×15=?

3 4 4 5 3
0 4 7 6 9 7 × 1 5
7 1 5 4 5 5

47697×16=?

3 5 5 6 4
0 4 7 6 9 7 × 1 6
7 6 3 1 5 2

47697×17=?

4 6 5 7 4
0 4 7 6 9 7 × 1 7
8 1 0 8 4 9

47697×18=?

4 6 6 8 5
0 4 7 6 9 7 × 1 8
8 5 8 5 4 6

47697×19=?

5 7 7 9 6
0 4 7 6 9 7 × 1 9
9 0 6 2 4 3

যেকোনো সংখ্যা কে 11,12 দিয়ে তাড়াতাড়ি গুন করবার সহজ উপায়

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s